Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-06-26
Bălţi, str. Răutului, 18 |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-04-27
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-05-29
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-07-28
Briceni, Berlinţi |
||
Administrator |
1997-09-02 - 2019-04-04
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/3, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2015-01-28
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Comisia Comisia Administrator Comisia |
1996-01-17
Cahul, str. Zona Industrială |
||
Administrator |
1997-02-19
Criuleni, str. Victoriei, 28 |
||
Administrator |
2007-07-16
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2006-10-10
Anenii Noi, str. Chişinăului, 74 |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2017-12-11
Bălţi, str. Volodarski V., 180 |
||
Administrator |
1997-07-08 - 2000-05-30
Cantemir, Sadîc, str. Lenin, 25 |
||
Administrator |
2002-09-23 - 2017-12-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
1994-03-28 - 2018-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2011-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 13/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-09-18 - 2018-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 101, ap.(of.) 27 |
||
Întreprinderea Individuală TOPOR VICTOR Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-03-10
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2017-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 37 |
||
Administrator |
2014-06-10
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2006-11-14 - 2015-09-04
Orhei, str. La hotar, 21 |
||
Administrator |
2011-12-21
mun. Chişinău, Truşeni, str. Eminescu Mihai, 22 |
||
Administrator |
2003-02-12
Rîşcani, Sturzeni |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-28 - 2017-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 619 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2013-09-25
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1997-12-01 - 2000-01-26
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 70 |
||
Administrator |
2005-06-23 - 2017-10-09
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
2006-11-14 - 2017-10-09
Floreşti, Putineşti |
||
Administrator |
1992-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo, 13/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator Lichidator |
2002-03-11 - 2023-10-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cikalov V., 6 |
||
Administrator |
2010-07-16 - 2019-01-24
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-15 - 2008-07-18
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2013-02-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 24 |
||
Administrator |
1994-09-29
Anenii Noi, Cobusca Nouă |
||
Administrator |
2003-03-27
Anenii Noi, Varniţa, str. Borisovskaia, 2 |