Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13 |
||
Administrator |
1992-06-10 - 2019-11-13
Drochia, str. Cecal Cuzima, 32, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2004-07-30
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2000-02-02 - 2005-01-24
Căuşeni, str. Tighina, 3 |
||
Administrator |
2003-06-27
Soroca, Slobozia Nouă |
||
Administrator |
1997-12-05 - 2010-04-15
Ştefan Vodă, Viişoara |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-10 - 2006-05-26
Străşeni, str. Donskoi str-la, 110 |
||
Administrator |
2005-09-16 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 73/3, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-11-07 - 2019-07-04
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2008-06-06
Bălţi, str. Heciului, 4 |
||
Administrator |
2006-05-22 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 128 |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2018-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15/5 |
||
Administrator |
2000-07-11
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 100 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-09-13
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lenin, 31 |
||
Administrator |
1993-04-21 - 2000-04-27
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2013-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2012-01-13 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-11-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tofan Gheorghe, 45 |
||
Administrator |
2011-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65 |
||
Administrator |
2013-11-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2017-09-18
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator Lichidator |
2013-06-10 - 2020-10-01
Floreşti, Mărculeşti, str. Sportivă, 19 |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-14 - 2014-06-06
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2014-12-05
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2012-07-10 - 2019-04-18
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2000-02-02
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2014-05-15
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
2007-02-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2004-10-27 - 2019-04-17
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2009-03-26 - 2019-04-17
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2003-04-30 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Corten şos. |
||
Administrator |
2004-02-16
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2000-05-06
Briceni, Medveja |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Pirogov N. |
||
Administrator |
2005-12-29
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 19 |