Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-04
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 56, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2014-09-05 - 2016-09-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/6, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2004-11-16 - 2009-09-14
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-05-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lazo S., 4 |
||
Administrator |
2011-02-03
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2005-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2022-05-17
Călăraşi |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-07
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A |
||
Administrator |
2011-03-25
Bălţi, str. Ostrovski, 46, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2011-06-17
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-15 - 2017-11-27
Bălţi, str. Dubinovschi Lazăr, 12 |
||
Administrator |
1992-09-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4 |
||
Administrator |
2002-02-18
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
2008-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mileşti, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2005-08-18 - 2017-07-20
Ialoveni, str. Grădinilor, 18 |
||
Administrator Lichidator |
2005-08-24 - 2017-07-19
Ialoveni, str. Grădinilor, 18 |
||
Administrator |
2002-11-25 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Hristo Botev, 0 |
||
Administrator |
2001-02-16 - 2004-10-11
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/2, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1993-01-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-27 - 2019-02-05
Ungheni, str. Industrială, 7 |
||
Administrator |
2011-08-26
Cantemir, Bobocica |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-05 - 2018-08-16
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2004-11-15 - 2006-05-25
Călăraşi, Seliştea Nouă |
||
Administrator |
1993-03-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2 |
||
Administrator |
2011-02-10
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2018-07-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 106/4, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Administrator |
2003-11-13 - 2022-01-24
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-27 - 2020-06-29
Bălţi, str. Muncii, 34 |
||
Administrator |
2011-05-03
Hînceşti, Rusca |
||
Administrator |
2011-06-17
Hînceşti, Rusca |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-30
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 61 |
||
Administrator |
2011-09-05
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2011-10-12
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2011-12-14
Cimişlia, Troiţcoe |