Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-06-18 - 2024-07-31
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2009-07-13
Călăraşi, Novaci |
||
Administrator |
2010-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8/1 |
||
Administrator |
1997-12-02
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator Lichidator |
2011-02-17 - 2024-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 188 |
||
Administrator |
2014-06-06
Străşeni, Romăneşti |
||
Administrator |
2014-10-23 - 2024-07-31
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 47 |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2017-03-02
Sîngerei, Brejeni |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-10 - 2024-02-13
Briceni, str. Frunze M., 24 |
||
Administrator |
2013-07-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 17, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2012-08-01
Edineţ, str. Basarabia, 34 |
||
Administrator |
2022-07-27
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-21
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2010-11-25
Cimişlia, str. Burebista, 9 |
||
Administrator |
2008-11-17
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2003-08-08
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Ştefan cel Mare, 9 |
||
Administrator |
2009-03-16
Ungheni, str. Bănulescu-Bodoni G., 27 |
||
Administrator Lichidator |
2015-01-21
Bălţi, str. Neaga Şt., 35 |
||
Administrator |
2009-01-16 - 2024-08-21
Cahul, Colibaşi, str. Alecsandri Vasile |
||
Administrator |
2015-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/4 |
||
Administrator |
1993-11-05 - 2024-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 63/1, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2011-03-31
Ungheni, str. Decebal, 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124 |
||
Administrator |
2015-04-22
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
2011-07-12
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-06 - 2024-02-27
Floreşti, Izvoare |
||
Administrator |
2003-03-19
Sîngerei, str. Ion Vodă, 6 |
||
Administrator |
2003-11-07
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2013-02-04
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
1997-07-25 - 2024-08-02
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
2001-08-16
Străşeni, str. Mateevici A., 18/7 |
||
Administrator |
2011-07-28
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
1993-02-26
Anenii Noi, Mirnoe |
||
Administrator |
1992-12-14
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2018-04-17
Călăraşi, Buda |