Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-11-15 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Renaşterii, 53 |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2018-07-16
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
1993-11-29 - 2018-07-16
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
1993-11-29 - 2018-07-16
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1993-12-21 - 2018-07-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2018-07-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2021-06-03 - 2024-05-14
Criuleni, Zolonceni |
||
Administrator |
2017-10-31 - 2018-03-15
Ungheni, str. Industrială, 7 |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Dragoş Vodă, 2 |
||
Administrator |
1994-01-18 - 2018-07-16
Teleneşti, str. 28 Iunie, 15, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2015-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13/1 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 15, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2018-07-16
Teleneşti, str. Alexandru cel Bun, 4, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2019-12-18 - 2024-03-28
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
1996-05-31 - 2015-11-27
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1999-07-29
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2009-02-16 - 2024-01-17
Cantemir, Lingura |
||
Administrator |
2008-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 113, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 202 |
||
Administrator |
2018-02-12
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2000-11-06
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2019-06-27
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cikalov V., 28 |
||
Administrator |
2011-03-02 - 2024-08-12
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
2021-10-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ciocana, 12, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2022-05-17
Rezina, Otac |
||
Administrator |
2016-03-22
Orhei, Hîjdieni |
||
Administrator |
2018-06-18 - 2024-01-17
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
1993-05-31 - 2019-05-20
Briceni, str. Gogol, 11/a |
||
Administrator |
2017-05-10
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2002-07-10
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2018-05-04
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2017-02-27
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1999-01-12 - 2019-01-21
Drochia, Măcăreuca |
||
Administrator |
2010-04-30 - 2024-06-10
Edineţ, Zăbriceni |