Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-07-29
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2017-06-16
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
2018-04-26
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2022-02-01
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2017-12-11
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2018-03-07
Orhei, str. Scrisului Latin, 2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2024-02-16
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 44/1 |
||
Administrator |
2012-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lacului, 39 |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2018-03-07
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2018-08-01
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1999-12-10
Drochia, Şalvirii Vechi |
||
Administrator |
2018-03-20
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
2012-04-26 - 2024-03-04
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2018-03-07
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2016-11-01
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2017-02-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37 |
||
Administrator |
2011-04-06
Rezina, Saharna Nouă |
||
Administrator |
2022-02-09
Hînceşti, str. Creangă Ion, 58A |
||
Administrator |
2015-06-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 |
||
Administrator |
1999-11-30 - 2024-08-06
Soroca, Băxani |
||
Administrator |
2000-09-20
Şoldăneşti |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2018-03-07
Orhei, str. Lupu Vasile, 19, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-12-24
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2017-03-31
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1995-05-19 - 2016-03-14
Orhei, str. Octombrie, 38 |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2017-03-28
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2018-08-20
Teleneşti, Cîşla |
||
Administrator |
2018-09-14 - 2019-12-17
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
2022-02-24
Hînceşti, Călmăţui |
||
Administrator |
2002-04-09
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
2013-02-07
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
1995-08-29 - 2017-06-19
Rezina, str. 27 August, 14, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2017-07-07
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Komsomolskaia, 20/A |
||
Administrator |
2018-06-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo Serghei, 26, ap.(of.) 18 |