Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2017-06-20
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2000-04-17
Dubăsari, Cocieri |
||
Administrator |
2018-03-14
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
2008-07-12
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1994-02-15
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2000-08-18 - 2024-03-27
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2019-03-18
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
1994-11-28
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2011-12-06
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2021-03-17
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2001-06-04
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2001-06-28 - 2024-03-29
UTA Găgăuzia, Svetlîi |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1998-07-16
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2022-01-17
Ungheni, str. Sobolevski Tereza, 16 |
||
Administrator |
1999-07-24 - 2024-03-29
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2016-07-07 - 2024-03-28
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2000-12-22 - 2024-03-29
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1996-08-08 - 2024-03-29
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
1996-12-02 - 2024-03-29
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
1997-03-07 - 2024-03-29
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2002-05-22 - 2024-03-29
Făleşti, Măgureanca |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-03-29
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2024-03-29
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2009-05-15 - 2024-03-29
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2020-02-20
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
2018-04-10
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
2007-02-21
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
2008-08-06
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator |
2008-08-06
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator |
2020-08-14
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
2022-03-10 - 2024-03-29
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
2008-09-19 - 2024-03-29
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1999-05-31
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2006-09-10 - 2024-03-28
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2004-01-15 - 2024-03-29
Ocniţa, Corestăuţi |