Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-12-10 - 2023-06-28
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Florilor, 87 |
||
Administrator |
2019-04-17 - 2023-06-27
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
1994-10-14 - 2023-07-10
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2022-10-03
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2008-03-21 - 2023-06-30
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
2003-12-19 - 2023-07-05
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2023-07-06
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
2007-08-14
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2006-06-19 - 2023-07-07
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2015-06-25 - 2023-07-18
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator Lichidator |
2017-07-28 - 2023-08-09
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
2023-08-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 21/3, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2023-08-28
Anenii Noi, str. Livezilor, 6 |
||
Administrator |
2016-03-20 - 2023-09-05
Ştefan Vodă, Purcari |
||
Administrator |
2019-10-23 - 2023-09-12
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2023-09-15
Căuşeni, Pervomaisc |
||
Administrator |
2007-10-23
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2023-09-14
Ştefan Vodă, str. Alecsandri Vasile, 40 |
||
Administrator |
2016-02-16
Căuşeni, Tănătari, str. 31 August |
||
Administrator |
2018-03-20 - 2023-09-20
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2023-09-22
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Varan R., 17 |
||
Administrator |
2019-09-03 - 2023-09-27
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 4 |
||
Administrator |
2016-03-09 - 2023-09-27
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2021-03-03 - 2023-09-27
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator |
2021-02-26 - 2023-09-27
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
2018-03-20 - 2023-09-27
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2023-09-25
Căuşeni, str. Livezilor, 35 |
||
Administrator |
2001-08-04 - 2023-09-29
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2023-10-02
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2021-02-03
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
2020-08-21
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Păcii |
||
Administrator |
2010-12-23 - 2023-09-29
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2017-08-17
Ocniţa, str. Turghenev, 4 |
||
Administrator |
2015-11-18
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1999-11-30
Căuşeni, Săiţi |