Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-12-15 - 2024-05-21
Glodeni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 3A |
||
Administrator |
2005-12-16 - 2024-05-21
Sîngerei, Sloveanca |
||
Administrator |
2008-09-15 - 2024-05-21
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2024-05-21
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-05-20
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-05-20
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2000-01-28 - 2024-05-20
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-09-15 - 2024-05-20
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2002-11-03
Dubăsari, Coşniţa, str. Păcii |
||
Administrator |
2021-04-13
Ştefan Vodă, Carahasani |
||
Administrator |
2022-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6/4, ap.(of.) 173 |
||
Administrator |
2020-01-13
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2003-03-31
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
2016-04-28
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2015-10-20
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2018-10-10 - 2024-05-21
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2023-10-23
Călăraşi, Ţibirica, str. Ştefan cel Mare, 37 |
||
Administrator |
2021-04-13
Basarabeasca, Başcalia, str. Moldovenească, 10 |
||
Administrator |
2010-03-26
Anenii Noi, Teliţa |
||
Administrator |
2015-02-03
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2019-04-18
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2020-07-09
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2022-02-03
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2002-02-25
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2003-05-12
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
2024-05-21
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
2021-02-04
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
2003-07-18
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
2014-11-07
Floreşti, Ciripcău |
||
Administrator |
2006-12-19
Floreşti, Ciripcău |
||
Administrator |
2005-08-29 - 2024-06-17
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
1999-12-30
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1994-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 80 |
||
Administrator |
2012-02-28
Criuleni, Rîşcova |
||
Administrator |
2001-08-24 - 2024-01-19
UTA Găgăuzia, Carbalia |