Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-01-28 - 2020-02-12
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 88 |
||
Administrator |
1998-03-30
Cahul, Frumuşica |
||
Administrator |
2000-02-08
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
2000-05-12
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1998-05-05
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2000-08-30
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2001-02-05
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2001-02-19
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2001-05-04
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2002-07-10
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2021-10-01
mun. Chişinău, Tohatin, str. Păcii, 14, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2010-08-05
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2012-01-17 - 2021-10-06
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-02-01 - 2024-04-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 263 |
||
Administrator |
1993-09-28 - 2023-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-02-08 - 2014-11-03
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-01-11 - 2001-11-14
Sîngerei, str. Tineretului, 16 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2021-10-06
Ungheni, Agronomovca |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2019-11-11
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-18 - 2021-11-09
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Administrator |
2000-02-09
Orhei, Slobozia-Hodorogea |
||
Administrator |
1995-02-13
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
2000-11-02 - 2018-06-20
Cahul, str. Tineretului, 10, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1994-07-15 - 2023-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-03-14
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
1996-06-14
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
1994-02-02 - 2023-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 29, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2006-07-20 - 2024-06-12
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1995-07-10
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 2 |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2005-10-26
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
2001-08-07 - 2005-10-26
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-04-13 - 2005-10-26
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
1999-10-04 - 2005-10-26
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2005-10-26
Donduşeni, Pivniceni |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2005-10-26
Donduşeni, Frasin |