Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-10-14 - 2019-08-05
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2002-02-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Ştefan cel Mare, 37 |
||
Administrator |
2005-06-02
mun. Chişinău, Truşeni, str. Dacia, 76 |
||
Administrator |
1995-04-06 - 1998-05-05
Ştefan Vodă, Popeasca |
||
Administrator |
1995-05-26 - 1999-01-05
Ştefan Vodă, Tudora |
||
Administrator |
2005-09-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 247 |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2000-06-16
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
2005-07-04
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1995-12-12 - 2000-08-30
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
2005-07-11
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2000-11-28
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
1996-06-26 - 2000-06-19
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator |
1996-03-14 - 1999-02-05
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Cotovschi |
||
Administrator |
1994-03-29 - 2019-02-06
Criuleni, Izbişte |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator |
1998-04-28
mun. Chişinău, Cruzeşti |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2019-08-05
Teleneşti, str. Coşbuc G., 10 |
||
Administrator |
2005-04-19
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2020-02-11
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 115 |
||
Administrator |
2000-10-12
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2005-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2005-10-10 - 2009-07-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2020-02-11
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1992-07-24 - 2020-02-11
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2005-06-20
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2020-09-04
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Trandafirilor, 8 |
||
Administrator |
1997-09-23 - 2018-06-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai bd., 17 |
||
Administrator |
2005-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 30/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1993-05-27 - 2005-12-26
Anenii Noi, Ruseni, str. Parcului str-la, 23 |
||
Administrator |
2001-06-21
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 18 |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2000-02-21
Ştefan Vodă, Tudora, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2014-08-11
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2018-04-12
Cantemir, Lingura |
||
Administrator |
2009-11-13
Străşeni, Zubreşti |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2018-04-12
Taraclia, str. Pocitovaia, 2 |
||
Administrator |
1994-12-29 - 2018-06-19
Cahul, str. Negruzzi C., 121, ap.(of.) 2 |