Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-04-03
Drochia |
||
Administrator |
2014-08-25 - 2017-03-02
Căuşeni, str. Livezilor, 33 |
||
Administrator |
1994-03-02 - 2021-02-25
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2018-01-16
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1994-08-12 - 2018-01-16
Şoldăneşti, str. Creangă Ion, 24 |
||
Administrator |
1999-09-16 - 2020-04-23
Orhei, str. Meşteşugarilor, 40 |
||
Administrator |
1999-10-26 - 2020-04-23
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
1992-11-17 - 2019-07-23
Cantemir, Victorovca |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-01 - 2017-03-02
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-28 - 2013-04-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2000-10-24
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2009-05-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1994-01-04 - 2007-09-17
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. 1 Mai, 49 |
||
1995-01-23 - 2005-06-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 18 |
|||
Administrator |
1994-01-25 - 2007-09-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 8 |
||
Administrator |
1996-02-23 - 2019-07-24
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1995-01-20 - 2019-07-24
Cantemir, Cania, str. Tineretului, 17 |
||
Administrator |
1996-12-19 - 2019-07-24
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2019-07-24
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1998-03-04 - 2019-07-24
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2005-06-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bugeacului, 2 |
||
Administrator |
1994-08-01 - 2006-12-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 4, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2019-07-24
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1993-08-25 - 2007-07-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 18, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2009-02-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cehov, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-07-26 - 1998-08-01
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2001-12-07
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2000-01-27
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2007-09-10
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
1992-07-14 - 2000-08-29
Hînceşti, str. Cotovschi, 29 |
||
Administrator |
2011-07-05
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2008-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 20, ap.(of.) 141 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-10-27
Hînceşti, str. Livezilor, 25 |
||
Administrator |
2002-01-31
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2006-01-18 - 2019-07-25
Cantemir, Stoianovca |