Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-04-23 - 2009-05-20
Rezina, str. 27 August, 56 |
||
Administrator |
1992-10-22
Rezina, str. Voluntarilor, 9 |
||
Administrator |
1994-12-23
Drochia |
||
Administrator |
1999-06-18
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2008-09-02
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1997-12-04
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1998-12-18 - 2006-11-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 114, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2000-10-25
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2009-05-18
Teleneşti, str. Cantemir D., 46 |
||
Administrator |
1996-08-05 - 2012-06-28
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-09-06
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2009-11-09
Orhei, Step-Soci |
||
Lichidator Administrator |
2000-08-24 - 2009-12-08
Rezina, Piscăreşti |
||
Administrator |
1995-07-24
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2000-04-20 - 2005-09-16
Orhei, str. Cupcea V., 3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1998-03-23 - 2020-04-22
Orhei, str. Stejarului, 2/A, ap.(of.) 13 |
||
1995-02-09 - 2005-04-06
Rezina, str. Basarabia, 6, ap.(of.) 16 |
|||
Administrator |
2000-06-26 - 2006-10-11
Şoldăneşti, str. Uzinelor, 51 |
||
Administrator |
1998-04-06 - 2020-04-22
Orhei, str. Costin Miron, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2018-12-12
Edineţ, str. Gorkii, 78 |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-30 - 2007-04-28
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2006-01-21
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2002-03-05 - 2006-01-21
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2001-09-10
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2000-07-05 - 2010-09-07
Orhei, str. La hotar, 5 |
||
Administrator |
1996-05-14
Orhei, str. Sadoveanu M., 32, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 1999-11-22
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1994-06-14 - 1994-06-14
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1995-07-06
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1995-09-08 - 2007-03-29
Rezina, str. Mateevici A., 31 |
||
1996-10-17 - 2005-02-07
Orhei, Peresecina |
|||
1993-09-24 - 2004-07-12
Rezina, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 36 |
|||
Administrator |
1994-04-14 - 2010-03-04
Orhei, str. Frunze M., 10 |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2001-09-12
Teleneşti, Budăi |