Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-10-14 - 2000-03-17
Sîngerei, Ciuciuieni |
||
Administrator |
1997-11-20 - 2000-06-28
Sîngerei, Cotiujenii Mici |
||
Administrator |
1997-11-20 - 2000-02-23
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Lichidator Administrator |
1999-12-30 - 2009-02-22
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1998-12-17 - 2000-06-28
Sîngerei, Bilicenii Noi |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2008-09-23
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1993-11-11 - 2011-06-02
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 187 |
||
Administrator |
1995-04-18 - 1998-04-09
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
1996-07-24 - 2000-08-30
Taraclia, Albota de Sus |
||
Administrator |
1996-11-20 - 2000-05-17
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
1996-12-27 - 2000-07-18
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
1997-09-10 - 2000-09-29
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2018-09-07
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2020-02-07
Criuleni, Maşcăuţi |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2020-02-07
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2020-02-07
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
1993-06-01 - 2020-02-07
Criuleni, Mălăieştii Noi |
||
Administrator |
1999-11-23 - 2019-07-18
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1993-03-17 - 2019-07-18
Drochia, str. Mateevici A., 55 |
||
Administrator |
1993-07-09 - 2019-07-18
Drochia, str. 8 Martie, 11, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1999-07-26 - 2008-04-14
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-20 - 2007-04-12
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1996-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
1993-11-25 - 2006-03-10
Orhei, str. Mahu Vasile, 4 |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2008-03-12
Orhei, str. Unirii, 4, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-08-26 - 2020-04-21
Orhei, Donici |
||
Administrator |
1994-02-11
Teleneşti, str. Plopilor, 1/9 |
||
Administrator |
1994-07-30
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2008-10-08
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2011-06-07 - 2024-06-28
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
1997-04-14 - 2009-02-24
Teleneşti, str. <, 2 |
||
Administrator |
1994-12-12
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1993-09-22
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2001-08-20 - 2008-08-08
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1996-10-17 - 2012-02-06
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 19 |