Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-06-28
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
1994-04-11 - 2018-06-12
Cahul, str. Strada Veche, 116, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-06-25
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2018-06-12
Cahul, str. Asachi Gh., 55 |
||
Administrator |
1999-04-26
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2000-11-01
Soroca, str. Iachir I., 13 |
||
Administrator |
2000-04-04 - 2008-01-25
Edineţ, Trinca |
||
1993-02-12 - 2006-09-08
Edineţ, str. Stroescu V., 19 |
|||
Administrator |
1995-07-26 - 2000-06-29
Soroca, str. Cibotari Maria, 8 |
||
Administrator |
2001-09-27
Edineţ, Cupcini, str. Şcolii, 11 |
||
1994-01-11 - 2004-01-23
Donduşeni, Baraboi |
|||
Administrator |
1994-02-01
Drochia, str. Independenţei, 60/2, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2000-07-21
Soroca, str. Independenţei, 34/4 |
||
Administrator |
2000-12-14
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1994-02-11
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2001-03-15
Soroca, str. Limba Română, 22, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1999-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 179 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 1999-06-22
Soroca, str. Stroescu V., 88/6 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2019-07-16
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2000-05-15
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2001-11-12
Soroca, Cureşniţa Nouă |
||
Administrator |
1994-02-21
Drochia, str. Matrosov, 17 |
||
Administrator |
1996-02-15 - 2000-01-17
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
1996-02-21 - 2000-08-04
Soroca, str. Studenţilor, 3 |
||
Administrator |
1996-03-01 - 2000-09-28
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2001-05-10
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 36/3, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2001-09-06
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2000-07-04
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2000-08-04
Soroca, str. Luceafărul, 7, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-04-16 - 2000-06-29
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2002-09-30
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
1994-03-02
Drochia, str. Prieteniei, 10 |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2019-07-16
Orhei, str. Victoriei, 4 |
||
Administrator |
1999-04-21 - 2005-06-08
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1996-06-19 - 2000-08-23
Soroca, Redi-Cereşnovăţ |