Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-01-11
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2005-12-15
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2000-01-27
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
2001-01-24
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1993-07-14
Drochia, str. <, 28/6 |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2018-01-11
Rîşcani, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1993-07-14
Drochia, str. <, 5 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2002-05-20
Soroca, str. Stroescu V., 2 |
||
Administrator |
1994-12-22 - 2000-12-14
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1993-07-28 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2000-10-17
Soroca, str. Cernov Ion, 10 |
||
Administrator |
1995-01-19 - 2000-09-06
Soroca, str. Grădinarilor, 43 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2008-12-30
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2001-05-08
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2000-10-02
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 18, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 120 |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2007-02-12
Cahul, str. Nencev Teodor, 15 |
||
Administrator |
1994-05-10
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2002-05-27
Soroca, Iarova |
||
Administrator |
1993-05-20 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 184 |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2001-02-02
Soroca, str. Limba Română, 21, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2009-02-16
Cahul, str. Negruzzi C., 121, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2001-05-14 - 2020-11-12
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 44 |
||
Administrator |
1995-05-05 - 2000-06-29
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2002-10-08
Floreşti, Mărculeşti, str. Lazo S., 8 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2002-10-08
Floreşti, Mărculeşti |
||
Administrator |
1992-09-23 - 2008-09-10
Edineţ, str. Roşca Valentin, 159 |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2000-06-29
Soroca, str. Cernov Ion, 23, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1993-02-03
Edineţ, Brătuşeni, str. Molodiojnaia, 24 |
||
Administrator |
2000-02-09
Ocniţa |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2000-07-24
Soroca, str. Independenţei, 44 |
||
Administrator |
1994-05-05 - 2007-01-22
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2000-10-30 - 2005-06-08
Briceni, str. Frunze M., 35 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-03-21 - 2010-05-19
Edineţ, str. Bucovinei, 19/7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1992-10-09 - 2018-06-12
Cahul, str. Frunze M., 59, ap.(of.) 13 |