Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-03
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1995-12-21 - 2000-05-19
Leova, Tomai |
||
Administrator |
1996-06-21 - 2000-06-05
Leova, Frumuşica |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2000-03-20
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2022-01-11
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
1993-06-16 - 2000-04-27
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
1993-10-18 - 2000-06-22
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1993-11-08 - 2000-05-30
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1994-04-07 - 2000-03-03
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1993-08-11 - 2018-09-04
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 45/2 |
||
Administrator |
1995-04-19 - 2018-09-04
Edineţ, str. Mărţişor, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-06-24 - 2000-03-10
Nisporeni, Bolţun |
||
Administrator |
1995-12-30 - 2019-06-06
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2024-02-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 5, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1999-02-18 - 2000-02-25
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2010-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12, ap.(of.) 124 |
||
Administrator |
2000-01-10
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1992-08-03 - 2018-01-09
Ocniţa, str. Miciurin, 33, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2003-05-08
mun. Chişinău, Truşeni, str. Precup Vladimir, 1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2005-04-21
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
1997-07-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 4 |
||
Administrator |
2002-04-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 1, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2019-06-07
Rîşcani, Văratic |
||
Lichidator |
1994-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 94/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1999-05-03
mun. Chişinău, Sîngera, str. Livezilor, 18 |
||
Administrator |
2003-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 16/1 |
||
Administrator |
1997-11-28
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinău-Tighina şos., 10 |
||
Administrator |
1995-11-23 - 2018-09-05
Rîşcani, str. Eternităţii, 1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-12-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78 |
||
Administrator |
1994-07-08 - 2018-09-05
Rîşcani, str. Luceafărul, 16 |
||
Administrator |
1994-02-15 - 2018-09-05
Rîşcani, Costeşti, str. Constructorilor |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-03-27
Ocniţa, Codreni |
||
Administrator |
2002-11-28 - 2014-07-14
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2000-08-24
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1993-04-15 - 1999-12-28
Ocniţa, Corestăuţi |