Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-11-06 - 2002-04-01
Drochia, str. Libertăţii, 5, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2000-11-02
Drochia, str. Ureche Gr., 9 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2000-11-02
Drochia, str. <, 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2000-11-02
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 17, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 1999-11-15
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2008-08-05
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1996-03-01 - 1999-12-16
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1996-03-15 - 1999-10-07
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1996-03-27 - 1999-06-30
Drochia, Popeştii de Sus |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2000-06-29
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1996-04-01 - 1999-09-24
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1996-04-19 - 2000-02-25
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2003-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2000-03-28
Drochia, Petreni |
||
Administrator |
1996-05-08 - 1999-12-23
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1996-12-10
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1996-02-28
Ialoveni |
||
Administrator |
1997-05-27 - 1999-09-17
Ialoveni, Bălţaţi |
||
Administrator |
1996-07-30 - 2001-03-27
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1998-12-28
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
1994-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 19/A |
||
Administrator |
1994-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65 |
||
Administrator |
1994-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 340 |
||
Administrator |
1995-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/2, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1995-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8 |
||
Administrator |
1995-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Lichidator Administrator |
2002-12-05 - 2017-10-26
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
1995-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 1 |
||
Administrator |
1996-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 238, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 1998-08-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2000-02-25
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2000-07-21
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2000-11-09
Drochia, str. Sfatul Ţării, 21, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-02-02 - 2017-12-14
Bălţi, str. Vinogradnaia, 6/1, ap.(of.) 2 |