|
|
1997-11-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1999-06-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cişmele, 9
|
|
|
|
1997-02-17 - 2005-09-05
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1999-11-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dacilor, 26
|
|
|
|
2000-07-19 - 2014-02-06
Rezina, Mateuţi
|
|
|
|
1997-12-05
mun. Chişinău, Condriţa
|
|
|
|
1998-05-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 123
|
|
|
|
1992-11-24 - 2019-04-15
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
1994-08-29 - 2000-11-02
Drochia
|
|
|
|
1999-06-02 - 2001-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182
|
|
|
|
1999-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Corobceanu Anatol, 22, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1999-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8/1, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1992-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2000-04-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Movilă Petru, 41
|
|
|
|
1999-07-30 - 2021-02-02
Ocniţa, Naslavcea
|
|
|
|
2001-07-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ureche Gr., 10/A, ap.(of.) 104
|
|
|
|
1995-05-03 - 2011-07-08
Drochia, str. Independenţei, 20
|
|
|
|
1993-12-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 12/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1994-02-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 116
|
|
|
|
2001-10-24 - 2019-11-11
Drochia, str. Cantemir Dimitrie bd., 40 "", ap.(of.)
|
|
|
|
1994-12-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Budeşti, 15
|
|
|
|
1994-10-14 - 2013-09-27
Străşeni, Căpriana
|
|
|
|
1994-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Grigorescu Nicolae, 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-01-22 - 2022-11-16
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
1994-08-10 - 2000-05-24
mun. Chişinău, Cruzeşti
|
|
|
|
1994-11-21
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Primăriei
|
|
|
|
2009-09-22
Edineţ, Bleşteni
|
|
|
|
1995-01-06
mun. Chişinău, Bîc
|
|
|
|
1996-01-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 19, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1993-03-04 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2004-03-03
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1996-05-06 - 2005-09-19
Călăraşi, Hirova
|
|
|
|
1995-08-25
mun. Chişinău, Bîc
|
|
|
|
1996-08-28 - 2005-09-19
Călăraşi, Peticeni
|
|
|
|
1995-12-29
mun. Chişinău, Bubuieci
|
|