Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-12-18 - 2019-04-10
Ungheni, Năpădeni |
||
Administrator |
2009-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 12, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-07-28 - 2021-09-13
Ialoveni, str. Moldova, 13 |
||
Administrator |
1994-07-28 - 2017-08-24
Sîngerei, Grigoreşti |
||
Administrator |
1994-03-01 - 2000-12-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 14/1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2019-04-09
Străşeni, str. Micle Veronica, 60 |
||
1994-07-12 - 2008-10-15
Cahul, str. Creangă Ion, 65 |
|||
Administrator |
2014-09-04
Făleşti, Hiliuţi |
||
Administrator |
2002-07-15
Rezina, str. Aldea-Teodorovici Ion, 8 |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2019-04-05
Ialoveni, Bardar |
||
Lichidator |
2016-07-07
Rîşcani, Moşeni |
||
Administrator |
1992-07-16 - 2019-07-03
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1993-06-17 - 2018-10-18
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 77 |
||
Administrator |
1993-09-23
Cahul, str. Haiducilor, 1A |
||
1994-03-14 - 2009-03-25
Cahul, str. Negruzzi C., 139, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
1993-05-21
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 150 |
||
Administrator |
1993-06-24 - 2002-09-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 283 |
||
Administrator |
1993-09-24
UTA Găgăuzia, Dezghingea |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2000-10-20
Orhei, Breanova |
||
2000-05-04 - 2009-02-16
Cahul, Brînza |
|||
Administrator |
2000-10-23 - 2021-09-13
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1995-04-14
Orhei, str. Scrisului Latin, 2, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1992-10-20
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2013-11-27
Căuşeni, str. Soltîs Ion, 10A |
||
Administrator |
1994-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 23, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2001-06-21 - 2021-09-13
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2014-11-17
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
1997-12-04 - 2000-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 13 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2001-06-20
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2018-10-18
Rîşcani, str. Trandafirilor, 17, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-01-30 - 2018-10-18
Rîşcani, str. Damian L., 42 |
||
Administrator |
1999-10-15 - 2014-04-14
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
1994-07-27 - 2017-03-21
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/4, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2017-03-22
Căuşeni, Taraclia, str. Cîmpiilor, 82 |
||
Administrator |
1995-11-09 - 2017-08-29
Bălţi, str. Independenţei, 34, ap.(of.) 48 |