Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-03-29
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2011-11-27
Rîşcani, Păscăuţi |
||
Administrator |
2011-02-17
Ungheni, Hristoforovca |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-23 - 2021-08-20
Ocniţa, str. Luceafărul, 98 |
||
Administrator |
1994-02-04 - 2016-01-14
Şoldăneşti, str. Komarov Vl., 15 |
||
Comitet Administrator Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet |
1999-04-21
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator Lichidator |
1995-05-04 - 2021-08-23
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
1994-01-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Putnei, 88 |
||
Administrator |
2004-06-29 - 2023-08-21
Străşeni, Găleşti |
||
Administrator Lichidator |
1992-03-25 - 2019-01-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 73/3 |
||
Administrator |
2000-11-20 - 2018-10-18
Edineţ, Cupcini, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator |
1993-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7 |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2011-02-16
Orhei, str. Iachir I., 15, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2001-05-04 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-23 - 2011-03-03
Donduşeni, str. Florilor, 42 |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-19
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 25 |
||
Administrator |
1995-11-23
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2015-01-22
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Iubileinaia, 5 |
||
Administrator |
2012-08-02
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2005-10-03 - 2018-11-22
Căuşeni, Pervomaisc |
||
Administrator |
2005-12-07 - 2018-11-22
Căuşeni, str. Trei Fîntîni str-la 2, 2 |
||
Administrator |
1993-05-12 - 2018-11-22
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 1 Mai, 59 |
||
Administrator |
1995-08-18 - 2017-07-26
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2011-03-12
Orhei, str. Glavan Boris, 9, ap.(of.) 9 |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-11 - 2015-05-25
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Glavan Boris, 16 |
||
Administrator |
1993-09-17 - 2011-03-01
Anenii Noi, str. Gagarin Iu., 10 |
||
Administrator |
2000-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Nouă, 16 |
||
Administrator |
1994-09-22 - 2019-04-09
Sîngerei, Biruinţa, str. Lomonosov M., 48 |
||
Administrator |
2012-11-07
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vovinţeni str-la 3, 44/5 |
||
Administrator |
2012-11-07
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1997-06-06 - 2024-02-09
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2017-07-27
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2001-03-30
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
2001-04-24
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2012-08-29
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 116 |