Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-01-24
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2018-05-10
Cahul, str. Caragiale I.L., 48 |
||
Administrator |
1994-09-07 - 2018-05-11
Cahul, str. Tineretului, 35, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-05-10
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2009-01-20
Soroca, Hristici |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-26 - 2018-03-06
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2008-03-18
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2008-05-12
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2000-06-15 - 2017-05-31
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1994-11-17
Donduşeni, Crişcăuţi |
||
Administrator |
2008-07-16 - 2011-08-18
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2008-08-12
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
1995-07-31
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 100, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-08-04
Ocniţa, Hădărăuţi |
||
Administrator |
2008-08-07
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2008-08-01
Edineţ, str. Asachi Gh., 22 |
||
Administrator |
2008-08-20
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1996-03-15
Edineţ, str. Gribov N., 7 |
||
Administrator |
2008-09-25
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2008-09-29 - 2011-08-18
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 9, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2008-11-03
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1995-04-06 - 2021-01-11
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-05-13 - 2008-12-10
Briceni, Lipcani, str. Bobrov, 5 |
||
Administrator |
1996-08-22 - 2017-05-15
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2017-05-18
Cahul, str. Strada Veche, 151, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2000-03-09 - 2022-07-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/5, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1994-02-28 - 2017-04-11
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2017-05-16
Cahul, str. Negruzzi C., 30, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-19 - 2009-06-26
Leova, str. Donici A., 28 |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-18 - 2008-09-05
Hînceşti |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2008-11-30
Leova, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 68 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-18 - 2008-12-15
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2004-08-16
Cahul, Doina |
||
Administrator Lichidator |
1994-11-30 - 2008-12-26
Leova, str. Ştefan cel Mare, 82, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1996-05-14 - 2011-01-31
Orhei, Brăviceni |