Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-03-17 - 2006-01-26
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2006-02-20
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2006-02-28
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2006-02-28
Ocniţa, Verejeni |
||
Administrator |
2006-03-31
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2006-04-18
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2006-04-18
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2006-04-11
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2006-04-13
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2006-04-27
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
2018-02-05 - 2024-01-17
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator |
2006-06-01
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 18 |
||
Administrator |
2006-05-31
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1996-04-17 - 2006-07-31
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2018-01-23
Edineţ, str. Sedov str-la, 13 |
||
Administrator |
2006-09-29
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
2008-09-02 - 2016-06-02
Edineţ, str. Micle Veronica, 3 |
||
Administrator |
2006-11-17
Edineţ, str. Cupcea V., 19 |
||
Administrator |
2006-11-30
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
2007-01-02
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-14 - 2011-02-15
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
1996-04-11 - 2006-12-19
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2007-01-05
Briceni, str. Speranţei, 21 |
||
Administrator |
1999-11-23 - 2006-02-15
Cimişlia, Iurievca |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT CIMIŞLIA Lichidator |
1999-05-19 - 2006-04-26
Cimişlia, Javgur |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
2001-03-06 - 2006-06-15
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1993-10-08 - 2020-12-29
Taraclia, str. Lenin, 193/a |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT LEOVA Lichidator Administrator |
1999-06-18 - 2006-07-15
Leova, Covurlui |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1999-06-15 - 2006-08-11
Hînceşti, Buţeni |
||
Întreprinderea Individuală ROTARU VALENTIN Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-06-01 - 2016-11-09
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2012-04-19 - 2024-08-09
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
1994-01-20 - 2016-10-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cantinei, 1/A |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1996-09-10 - 2006-11-29
Hînceşti, Lăpuşna |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1996-10-29 - 2006-11-29
Hînceşti, Dancu |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-03 - 2006-02-09
Orhei, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 8 |