Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-10-28
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2013-01-04
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2001-05-31 - 2010-06-10
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2011-11-29
Donduşeni, Plop |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-13 - 2024-04-22
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 5 |
||
Administrator |
2020-11-09
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2014-07-10 - 2024-04-19
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
2003-08-29
Ialoveni, str. Prieteniei, 9 |
||
Administrator |
1993-06-16
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
1993-06-02 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Zodiac, 3 |
||
Administrator |
1993-12-09 - 2020-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2003-05-14
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-25
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1996-09-05
Ialoveni |
||
Administrator |
2013-11-15 - 2024-07-19
Ocniţa |
||
Administrator |
1997-03-18
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2000-07-11 - 2024-08-14
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2000-02-01 - 2015-08-17
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2019-11-06
Soroca, Nimereuca |
||
Administrator |
1993-03-17 - 2020-02-12
Sîngerei, Biruinţa, str. Gagarin Iu., 11, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator |
2000-09-26 - 2011-06-08
Cahul, Brînza |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1997-12-10
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
1999-12-30
Edineţ, Fîntîna Albă |
||
Administrator |
1999-11-26 - 2008-01-22
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 44/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2000-02-03
Soroca, Sobari |
||
Administrator |
2001-08-07 - 2017-06-23
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
1999-12-10 - 2005-05-25
Cahul, str. Stroescu V., 18 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-05-11 - 2009-09-15
Cahul, Rumeanţev |
||
Administrator |
1999-03-15 - 2004-09-27
Soroca, Soloneţ |
||
Administrator |
2000-03-13 - 2006-08-07
Floreşti, Ghindeşti, str. Uzinelor, 12 |
||
Administrator |
1999-07-28 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator Administrator |
1999-05-26
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
1998-08-18
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
1998-09-24
Criuleni, Drăsliceni |
||
1993-10-11 - 2004-10-07
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 65 |