Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-08-08 - 2015-07-10
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2008-02-28 - 2013-06-25
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2008-11-07 - 2015-04-29
Ştefan Vodă, Slobozia |
||
Administrator |
2008-01-11
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
1993-09-23 - 2018-12-28
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2018-12-28
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2018-12-28
Edineţ, Gordineşti |
||
Întreprinzător Individual GHERMAN ANDREI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2009-04-17 - 2014-07-02
Basarabeasca, Abaclia, str. Frunze M., 35 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-27 - 2021-03-12
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2019-11-06 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2004-02-10 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2019-01-24
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
1996-07-09 - 2015-03-20
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2005-12-09 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2009-05-15 - 2013-11-13
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 11 |
||
Administrator |
2015-03-03 - 2024-04-29
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2019-03-18 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1993-07-12 - 2018-12-29
Edineţ, str. Marx Karl, 21, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2018-12-29
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 9, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 15, ap.(of.) 202 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2018-12-29
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 49/2, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2003-08-14
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 32 |
||
Administrator |
1994-06-29 - 2016-08-05
Orhei, str. Meşteşugarilor, 2 |
||
Administrator |
1999-04-01 - 2013-12-31
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2004-06-21 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2003-11-29 - 2024-04-29
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
2011-03-12 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 248 |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2014-12-18
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 1 |
||
Administrator |
2003-11-24 - 2024-04-30
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1993-03-19 - 2018-12-31
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1993-07-28 - 2018-12-31
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
1998-05-18
Orhei, Camencea |
||
Administrator |
2011-08-12 - 2014-12-22
Cantemir, Taraclia |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2018-12-31
Edineţ, str. Păcii, 40, ap.(of.) 4 |