Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-11-16 - 2018-06-11
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1997-02-06 - 2013-01-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Ştefan Vodă, 267 |
||
Administrator |
1995-10-26 - 2016-04-13
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
1999-06-09 - 2016-08-02
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2015-09-04
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2003-09-19 - 2015-09-11
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2015-07-09
Orhei, str. Stere C., 13 |
||
Administrator |
1998-12-25 - 2014-12-17
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-27 - 2018-12-24
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1993-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 41/a |
||
Administrator |
1999-08-15 - 2013-02-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1993-07-14 - 2013-07-22
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1997-07-11 - 2015-09-08
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1993-01-19 - 2015-07-08
Călăraşi, str. Pumnul Aron, 1 |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2016-04-07
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
2013-05-15 - 2019-08-07
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1996-12-10
Nisporeni, str. Adam G., 16/A |
||
Administrator |
1993-08-02 - 2016-10-11
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 87 |
||
Administrator |
1998-02-06 - 2014-04-14
Străşeni, Cojuşna, str. Ştefan cel Mare, 53 |
||
Administrator |
2001-06-27 - 2014-09-12
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2000-06-01 - 2024-04-12
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1999-12-16 - 2024-04-29
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2003-10-20 - 2024-04-29
Ocniţa |
||
Administrator |
2004-11-06 - 2014-07-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2023-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/4, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1993-03-19 - 2018-12-24
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 63, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2004-09-08 - 2019-09-10
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2018-12-24
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2000-02-09 - 2013-12-23
Şoldăneşti, str. Lacurilor, 10 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2018-12-24
Edineţ, str. Staroobreadcescaia, 18 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-12-24
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2018-12-24
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 73 |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2013-08-14
Soroca, str. Gospodarilor, 57 |
||
Lichidator |
2004-02-05 - 2014-08-19
Nisporeni, str. Viilor, 37 |
||
Administrator |
2010-10-19 - 2024-04-30
Ocniţa, Calaraşovca |