Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-27 - 2018-04-25
Cantemir, str. Basarabia, 3 |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2018-04-25
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
1995-03-21
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2013-06-25
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1999-10-20 - 2018-06-25
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2018-06-25
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
1997-09-04 - 2018-04-25
Cantemir, str. Basarabia, 5, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2018-04-26
Cahul, str. Viilor, 1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2018-04-26
Cahul, str. Negruzzi C., 15, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-01-19 - 2018-04-26
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 38, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2003-05-19
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1992-07-24 - 2018-10-12
Taraclia, Vinogradovca, str. Suvorov A. |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2020-09-23
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
2000-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1994-06-23 - 2003-10-14
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-12-12 - 2023-09-07
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1999-11-11 - 2024-01-19
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-12-28
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2018-06-25
Bălţi, Elizaveta |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2018-06-25
Rîşcani, str. Glavan Boris, 3, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2013-04-02
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2014-08-18
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1999-02-15 - 2013-01-16
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2014-10-09
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2019-03-19 - 2023-11-28
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2018-06-25
Cahul, str. Garoafelor, 26, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-06-16 - 2024-01-02
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2013-03-14
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
2001-10-30 - 2021-12-22
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2018-06-26
Bălţi, str. Bucovinei, 166, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2021-12-22
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-04-10
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2000-01-11
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1994-07-05 - 2018-06-27
Cahul, str. Mircea cel Bătrîn, 13 |