Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-05-22 - 2003-07-01
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1992-10-30 - 2003-08-13
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
1994-05-24 - 2003-09-02
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 17, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2003-12-13
Soroca, str. Crîngului str-la, 24 |
||
Administrator |
1994-03-10 - 2003-01-10
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2003-03-25
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 17 |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2003-05-08
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 39 |
||
Administrator |
1997-01-26 - 2003-04-09
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2003-02-24
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2003-05-20
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2003-08-07
Nisporeni, Corneşti |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2003-07-07
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2003-09-19
Taraclia, str. Taracliiscaia, 32 |
||
Administrator |
1994-07-04 - 2004-04-02
Taraclia, Cairaclia, str. Lenin, 97 |
||
Administrator |
1995-05-05 - 2003-01-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 2 |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2004-02-16
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2018-06-22
Bălţi, str. Greciko, 22, ap.(of.) 40 |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-12 - 2019-08-16
Edineţ, str. Independenţei, 106 |
||
Administrator |
1996-01-23 - 2018-04-11
Ungheni, str. Boico Alexandru, 10, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1998-07-23
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1993-03-04 - 2018-06-22
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/a, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2004-08-12
Străşeni, Lozova, str. Biruinţa str-la, 17 |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2020-02-12
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1993-03-04 - 2018-04-13
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1999-10-27
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2018-04-13
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2018-06-22
Bălţi, str. Bucovinei, 135, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1996-03-02 - 2020-02-12
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1999-02-10 - 2016-01-21
Teleneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 11 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2018-04-13
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 45 |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2020-09-16
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-09-16
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2 |
||
Administrator |
1994-08-09 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1994-04-15 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Pohoarna |