Cultura vegetală
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-03-25
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1996-03-25
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1996-07-30
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
1996-08-15
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2018-02-28
Cahul, str. Ciorbă Toma, 15 |
||
Comisia Comisia Comisia Administrator |
2007-03-05
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2023-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Vale, 68 |
||
Administrator |
1993-07-22
Hînceşti, Dahnovici |
||
Administrator |
1995-01-11 - 2019-04-15
Rîşcani, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1994-07-21
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1994-08-11
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
1997-03-24 - 2005-11-16
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
2022-03-31
Rîşcani, Păscăuţi |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2006-04-28
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1996-03-26
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
1996-03-29
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
1996-07-31
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1996-11-06
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
1997-02-10
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
1997-02-10
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
2000-06-01
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2000-06-06
Hînceşti, Mingir, str. Porumbescu Ciprian, 5 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1996-04-25 - 2007-10-26
Cahul, Paicu |
||
Administrator |
2011-12-22
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2001-07-12
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1994-03-02
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
1997-12-03
Anenii Noi, Creţoaia |
||
Administrator |
1996-03-21
Cimişlia, Mihailovca, str. Eminescu M. bd., 131 |
||
Administrator |
1999-05-10
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1996-04-01
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1996-12-31
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2006-06-27
Rîşcani |
||
Administrator |
2004-11-29
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1997-02-11
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
1992-04-07 - 2019-08-15
Ialoveni, Suruceni |