VERDES ALEXANDRU
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2008-11-07 - 2015-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 144 |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2021-11-22
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator Lichidator |
2020-12-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 79/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2020-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 106/1, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2021-03-29
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator Lichidator |
2021-04-28
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator Lichidator |
2021-05-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2021-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 244 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2021-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gării piaţa, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 18/1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2022-03-04
Criuleni, Ratuş, str. Viteazul Mihai |
||
Administrator Lichidator |
2019-03-19
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-03-18
Rezina, Gordineşti |
||
Administrator |
2024-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 34/2, ap.(of.) 46 |