VERDES ALEXANDRU
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1999-11-25 - 2021-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-21 - 2019-04-19
Făleşti, str. Cărămizilor, 31 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-28
Criuleni, str. Orhei, 55 |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-29
Orhei, str. Prieteniei, 28 |
||
Administrator |
2002-01-31
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 172 |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-13 - 2022-07-21
Străşeni, Cojuşna, str. Eminescu Mihai, 15 |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-10 - 2023-05-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 20, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-29 - 2022-06-01
Străşeni, Cojuşna, str. Lazo S., 29 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-22 - 2020-10-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Prunului, 19/1 |
||
Administrator Lichidator |
2004-03-01 - 2021-10-20
Călăraşi, str. Mateevici A., 19 |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-02 - 2019-05-02
Străşeni, Sireţi, str. Sportivă, 17 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-10-25 - 2019-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 89, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-03-23 - 2023-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 74 |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-10 - 2016-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Golia, 10 |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-10 - 2019-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 85 |
||
Administrator Lichidator |
2020-08-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 58, ap.(of.) 303 |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-11
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-24
mun. Chişinău, Sîngera, str. Schinoasa, 18 |
||
Administrator |
2002-03-28
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-11 - 2022-01-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3, ap.(of.) 505 |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 29/1 |
||
Administrator |
2003-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 5/5 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 124 |
||
Administrator Lichidator |
2005-08-24 - 2023-01-16
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2005-12-13
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2020-04-09
Dubăsari, Coşniţa, str. Creangă Ion, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2003-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 82 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-12-23 - 2022-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/5, ap.(of.) 49 |
||
Administrator Lichidator |
2017-05-18 - 2022-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 93 |
||
Administrator Lichidator |
2019-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1f |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-07-11 - 2017-11-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 55/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2003-10-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2001-12-27 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/A, ap.(of.) 13 |
||
Administrator Lichidator |
2004-12-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 17 |