Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-01-18 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 32/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-04 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2008-03-13 - 2023-01-20
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2021-06-10
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2006-09-19 - 2021-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Arbore Zamfir str-la, 3/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2021-06-16
Străşeni, Făgureni |
||
Administrator |
2004-06-22 - 2021-06-16
Briceni, Berlinţi |
||
Administrator Lichidator |
2002-10-15 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 20 |
||
Administrator |
2005-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-10-31 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 72, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2023-12-29
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2022-05-17
Soroca, Egoreni |
||
Administrator Lichidator |
1993-09-24 - 2022-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haiducilor, 44 |
||
Administrator |
2004-05-18 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2004-11-15
Străşeni, Chirianca |
||
Administrator |
2004-02-24 - 2022-05-17
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2005-11-09 - 2022-05-20
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2008-11-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 29 |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-30 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tiraspol, 4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2002-12-16
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 7 |
||
Administrator |
2006-01-27 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 4/1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-06-08
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2007-03-19
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin str-la 1, 12 |
||
Administrator |
2008-06-10
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-11 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2005-11-17 - 2022-05-25
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
1999-02-26 - 2023-12-29
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2008-09-01 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 13 |
||
Administrator |
2008-04-03 - 2023-12-29
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2007-01-25
Drochia, str. Delavrancea Barbu, 14 |
||
Administrator |
2005-08-18 - 2022-06-01
Ialoveni, Pojăreni |
||
Administrator |
2004-01-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alba-Iulia, 202 |
||
Administrator Lichidator |
2005-06-27 - 2022-06-01
Ialoveni, str. Moldova, 1/A |
||
Administrator |
2005-01-11 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 12, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-07-25 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crîngului, 2, ap.(of.) 44 |