Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1994-04-27 - 2005-04-12
Edineţ, Trinca |
|||
Administrator |
2004-12-09 - 2007-11-19
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2008-09-10 - 2020-11-17
Floreşti, Mihailovca |
||
Administrator |
2004-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 19 |
||
Administrator |
2005-02-04 - 2019-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 8/1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2006-09-20 - 2020-11-16
Floreşti, Temeleuţi |
||
Administrator |
2008-04-16 - 2020-11-16
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
2004-04-17 - 2009-08-03
Orhei, str. Iachir I., 23/A, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2004-05-16
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2004-05-24 - 2007-06-18
Orhei, str. Lupu Vasile, 6 |
||
Administrator |
2004-07-09 - 2010-03-17
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2004-05-24 - 2009-10-13
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2004-07-06
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2004-07-26 - 2012-01-12
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2004-08-20
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
2004-09-07
Şoldăneşti, str. Scînteia, 3 |
||
Administrator |
2004-09-07
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
2004-09-21 - 2010-06-03
Orhei, str. Sadoveanu M., 22/A, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2007-12-03 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zarzăr Veniamin, 10 A |
||
Administrator |
1995-09-04
Floreşti, str. Eminescu Mihai, 49/A |
||
Administrator |
1995-11-27
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
2003-08-06 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2008-09-11
Soroca, str. Lugovaia, 3 |
||
Administrator |
1995-03-01
Soroca, str. Russo Alecu, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-21 - 2022-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/1 |
||
Administrator |
1995-02-08
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 112 |
||
Administrator |
1996-07-22
Floreşti, Cenuşa |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-11-10 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2001-10-29 - 2020-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 63/1, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 40/1, ap.(of.) 17 |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-27 - 2018-02-12
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 31, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 33/2, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2005-02-22 - 2021-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 102/4, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2004-03-15 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/3, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2007-03-17 - 2021-03-02
Străşeni, Pănăşeşti |