|
|
2015-10-23 - 2023-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2005-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 40
|
|
|
|
2009-01-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-01-13 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 42
|
|
|
|
2014-05-12 - 2023-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 172
|
|
|
|
2013-04-04 - 2022-08-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2008-11-18 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/3, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2020-06-25
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 7, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-09-21 - 2024-01-02
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Viilor, 7
|
|
|
|
2014-11-14 - 2022-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 61/5, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2016-04-06 - 2024-01-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1992-09-30
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
2005-07-20 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 14, ap.(of.) 25
|
|
|
STOIAN IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-11-04 - 2022-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Blaga Lucian, 6
|
|
|
|
2013-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2014-05-30 - 2023-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 8
|
|
|
|
1995-05-03 - 2023-05-19
Drochia, str. Sorocii, 18, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2004-07-01 - 2022-11-29
Străşeni, Romăneşti, str. Şcolii, 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2002-03-28
Soroca, str. Calea Bălţului, 93/A
|
|
|
|
2015-10-28 - 2023-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 20
|
|
|
|
2015-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73
|
|
|
|
1998-01-22 - 2022-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciobanu Tamara, 14
|
|
|
|
1994-06-22
Anenii Noi, str. Vişinilor, 33
|
|
|
|
2016-02-19 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) et.3
|
|
|
|
2016-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31, ap.(of.) 273
|
|
|
|
2012-05-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2016-04-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc George, 11, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/6
|
|
|
|
2004-01-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15
|
|
|
|
2014-03-06 - 2022-10-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 8
|
|
|
|
2016-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale bd., 14, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2003-05-27 - 2022-10-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 57
|
|
|
|
2011-07-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-05-20 - 2023-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 113
|
|