|
|
2009-07-28 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-10-09 - 2014-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-03-23 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2012-01-13 - 2015-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tulnic Vitalie, 15
|
|
|
|
2006-11-21 - 2015-04-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 28, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-08-24 - 2015-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 19
|
|
|
|
2010-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-10-07 - 2015-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 17/B
|
|
|
|
2012-06-01 - 2015-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2013-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 22, ap.(of.) 521A
|
|
|
|
2013-09-19 - 2015-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 54, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2013-09-27 - 2022-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-08-28 - 2015-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-03-28 - 2015-09-02
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-02-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 1
|
|
|
|
2008-10-22 - 2015-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) of.54
|
|
|
|
2010-01-11 - 2015-08-05
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2012-09-27 - 2015-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2014-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63
|
|
|
|
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
LITR ANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1993-11-11 - 2016-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 71/1
|
|
|
|
2010-04-14 - 2015-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89
|
|
|
|
2015-05-20 - 2016-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1994-07-18 - 2015-12-16
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1993-02-19 - 2022-04-13
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2017-03-01 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9/5, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2014-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31
|
|
|
|
2007-08-28 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42
|
|
|
|
2008-05-17
Edineţ, str. Gribov N., 23
|
|
|
|
2015-03-18 - 2021-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2002-11-08
Ialoveni, Sociteni
|
|
|
|
2003-07-29
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2014-05-29 - 2021-04-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2005-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/1, ap.(of.) 59
|
|