|
|
2009-06-24 - 2019-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 20/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2004-07-30 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 17/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-02-06 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-02-24 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 16/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2003-04-30 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 47/B
|
|
|
|
2006-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 3
|
|
|
|
2003-05-14 - 2019-08-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/3, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2003-04-03 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2007-03-27 - 2020-12-07
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni str-la 3, 18, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-05-14 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2003-09-03 - 2019-08-23
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 1
|
|
|
|
2007-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2004-10-21 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 11, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2007-04-26 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2006-05-04 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 7, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1992-10-23
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 56A
|
|
|
|
2007-03-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 47, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2012-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 13, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2003-10-29 - 2019-06-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1
|
|
|
|
2003-10-30 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 244
|
|
|
|
2011-09-22
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 16, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2014-10-29 - 2019-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Banatului, 103
|
|
|
|
2003-11-27 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 223
|
|
|
|
2003-11-10 - 2019-03-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2006-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 101/4
|
|
|
BULGARU ALA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2006-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) 219
|
|
|
|
2009-05-06
Leova, Cupcui
|
|
|
|
2010-12-17 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1994-02-11 - 2019-03-11
Cimişlia, str. 27 August, 73
|
|
|
|
1999-09-29 - 2022-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 19/3, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2014-06-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5/1
|
|
|
|
2009-11-10 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
2013-05-18 - 2019-09-27
mun. Chişinău, Codru, str. Soarelui, 140a
|
|
|
|
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3
|
|
|
|
2005-05-19 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 33, ap.(of.) 81
|
|