|
|
2007-08-15 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 18/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2017-11-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Jukov, 30
|
|
|
|
2010-02-12
Rezina, Ignăţei
|
|
|
|
2010-03-31
Rezina, str. 1 Mai, 4/9
|
|
|
|
1992-09-12
Şoldăneşti, str. Doina, 1
|
|
|
|
2010-11-01
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2006-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2015-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2010-12-20
Orhei, Lucăşeuca
|
|
|
|
2008-09-16 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9
|
|
|
|
2010-01-21
Drochia, Sofia, 136/A, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2017-10-31 - 2018-03-15
Ungheni, str. Industrială, 7
|
|
|
|
2015-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43/1, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1995-07-04 - 2010-05-06
Drochia, str. Dorohoi, 19
|
|
|
|
1993-12-28
Soroca, Egoreni
|
|
|
|
2010-09-28
Soroca, str. Calea Bălţului, 100, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2009-03-31 - 2018-11-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-08-08 - 2023-10-06
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Ioan Botezătorul, 17
|
|
|
|
2010-12-20
Soroca, str. Dobrovolschi str-la, 2
|
|
|
|
2010-05-25
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 20, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-08-03 - 2023-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 20, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2010-11-17
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 106
|
|
|
|
2004-03-02 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 29, ap.(of.) 120
|
|
|
|
2016-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 40, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2003-05-15
Taraclia, str. Gogol, 159
|
|
|
|
2010-09-01
Ungheni, str. Arbore Z., 73, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2003-02-26 - 2019-04-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alecsandri Vasile, 11
|
|
|
|
2005-06-20 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2016-09-27
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2005-09-01 - 2018-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2005-09-08 - 2018-06-12
Dubăsari, Marcăuţi
|
|
|
|
2003-01-22 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 55
|
|
|
|
1996-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 202
|
|
|
|
2010-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 40/31
|
|
|
|
2010-07-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91
|
|