Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2007-07-24
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2013-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 89, ap.(of.) 140 |
||
Administrator |
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator Lichidator |
2003-12-08
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2001-12-28
Şoldăneşti, str. 31 August, 56/3 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2004-12-16
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2011-02-04
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 58 |
||
Administrator Lichidator |
2016-07-27 - 2021-06-17
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2017-04-11 - 2021-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, ap.(of.) 205 |
||
Administrator |
2016-08-15 - 2021-06-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 141/2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-01-31 - 2021-06-18
Drochia, Şuri |
||
Lichidator Administrator |
2011-01-20 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/5, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2010-06-30 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 4, ap.(of.) 39 |
||
Lichidator Administrator |
2008-05-26 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21/4, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
2004-03-24 - 2021-06-24
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 125 |
||
Administrator Lichidator |
2005-11-09 - 2021-06-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 47 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57/1, ap.(of.) 204 |
||
Administrator |
2011-08-15 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 4, ap.(of.) 57 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2015-12-16
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 3 |
||
Administrator |
2005-12-15 - 2023-11-29
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 106 |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-19 - 2021-06-29
Bălţi, str. Konev Ivan, 6, ap.(of.) 28 |
||
Lichidator Administrator |
2010-12-30 - 2021-06-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 172 |
||
Administrator |
2003-07-03 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 9/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1995-08-02 - 2021-06-25
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 112/A |
||
Administrator |
2010-02-24
Cahul, str. 31 August, 13/A/1 |
||
Administrator |
2004-05-06 - 2022-10-10
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Viilor, 17 |
||
Administrator |
1995-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi C., 2/4 |
||
Administrator Lichidator |
2000-05-29 - 2022-10-11
Rezina, str. 27 August, 62 |
||
Administrator |
2012-01-20
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 135, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2010-06-24 - 2022-05-18
Edineţ, Alexăndreni |
||
Lichidator Administrator |
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46 |
||
Administrator |
1993-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11 |
||
Administrator |
2014-02-07 - 2022-05-19
Sîngerei, str. Victoriei, 23 |
||
Administrator Administrator Administrator |
2008-03-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/2 |