|
|
2008-10-30 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 24/3, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2009-11-18 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 21
|
|
|
|
2006-01-18 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2015-10-06
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Matcovschi, 4
|
|
|
|
2016-12-02
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Luceafărul, 5, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1998-02-19
Rezina, str. Dacia, 38
|
|
|
|
2015-10-12 - 2020-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 39/1, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2013-02-11 - 2022-05-10
Ialoveni, Malcoci
|
|
|
BARCARI INA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-02-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2008-02-01
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2008-04-08 - 2021-05-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ciaikina Liza, 17
|
|
|
|
2006-07-24 - 2021-05-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2003-12-24 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cîmpului, 59/B, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-04-28 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ganea Ion, 18
|
|
|
|
2005-01-18 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 32/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2015-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55/2, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2015-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2015-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2015-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2002-04-08 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26
|
|
|
|
2007-02-19 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989 str-la, 22
|
|
|
|
2005-01-10 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2015-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 73/1
|
|
|
|
2008-03-05
Criuleni, Micleşti, str. <, 1
|
|
|
|
2011-03-22 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 1203
|
|
|
|
2008-03-18 - 2021-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August, 58, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-04-01 - 2021-06-08
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
2015-03-27 - 2021-06-09
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2012-03-16
Rezina, Gordineşti
|
|
|
|
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A
|
|
|
|
2013-01-21 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Dacia, 29
|
|
|
|
2009-02-04 - 2021-06-10
Dubăsari, Corjova, str. Ţărmului, 2
|
|
|
|
2015-10-29 - 2019-09-26
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 127
|
|
|
|
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2013-11-26 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Eminescu M., 76
|
|