Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1992-09-29 - 2017-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 68/3 |
||
Administrator |
2006-01-31
Şoldăneşti, str. Văilor, 15 |
||
Administrator |
1997-02-24
mun. Chişinău, Făureşti |
||
Administrator |
2012-07-25 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
2012-08-28 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 7/1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2002-09-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 36 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-02 - 2022-12-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Lăpuşniţa, 96 |
||
Administrator |
2004-03-30 - 2022-12-22
Bălţi, str. Konev Ivan, 12, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
2011-11-11 - 2022-12-22
Rîşcani, str. Luceafărul, 45 |
||
Administrator |
1995-02-17
Leova, str. Cahulului şos., 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 138 |
||
Administrator |
2007-10-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-02
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2007-11-28
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2012-04-19 - 2023-12-29
Soroca, Sobari |
||
Lichidator Administrator |
2002-11-20 - 2023-11-02
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2023-05-23
Donduşeni, str. Matrosov, 7 |
||
Administrator |
1998-09-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 16 |
||
Administrator |
2001-10-15 - 2023-05-23
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-06 - 2022-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1996-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 156 |
||
Administrator |
2007-01-27
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni G., 8, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator Administrator provizoriu |
1993-01-11
Orhei, str. Unirii, 74 |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2022-12-27
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2004-07-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7 |
||
Administrator |
1995-01-10
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 112 |
||
Administrator |
2008-09-10 - 2022-12-28
Ocniţa, str. Creangă Ion, 33, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2013-09-05 - 2022-12-27
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2010-12-10 - 2023-03-23
Donduşeni, Braicău |
||
Administrator |
1995-01-05 - 2022-12-29
Bălţi, str. Mickiewicz Adam, 89 |
||
Administrator |
2010-10-08 - 2023-01-17
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-07 - 2023-01-17
Soroca, Schineni |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-19 - 2023-01-18
Bălţi, str. Bulgară, 50, ap.(of.) 17 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-20 - 2024-08-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lipcani, 9 |