Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2005-12-12 - 2022-10-11
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2011-07-28 - 2023-10-26
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2014-07-31
Taraclia, str. Voczalinaia, 28 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2009-06-29 - 2022-09-06
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1999-05-17 - 2022-06-17
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 101 |
||
Administrator |
2007-05-04 - 2022-06-17
Căuşeni, str. Burebista, 32 |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1 |
||
Administrator |
2008-02-07
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-12 - 2022-06-17
Călăraşi, str. Biruinţei, 5, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2013-05-28 - 2023-02-28
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-04-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2004-11-03 - 2022-08-16
Soroca, str. Cantemir D., 21, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1998-09-15
Soroca, str. Stere C., 24 |
||
Administrator |
2004-02-19
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2011-10-10
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
1996-04-11
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205 |
||
Administrator |
1999-12-08
Orhei, str. Scrisului Latin, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2004-04-22 - 2023-05-17
Soroca, str. Viilor, 17, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2023-04-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 120 |
||
Administrator |
2004-12-28 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 63/1, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2010-04-26 - 2022-08-17
Căuşeni, str. Lupu Vasile, 74 |
||
Administrator |
2006-08-21 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Călugăreni, 14/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 7 |
||
Administrator |
2013-04-03
Bălţi, str. Feroviarilor, 55 |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-16 - 2023-05-17
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 19 |
||
Administrator |
2001-08-02 - 2007-12-21
Cahul, Slobozia Mare |
||
Lichidator Administrator |
2014-11-04 - 2023-05-15
Soroca, str. Vişinilor, 3 |
||
Administrator |
2008-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201 |
||
Administrator |
1994-05-25
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128 |
||
Administrator |
2010-04-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Valea Babei, 22 |
||
Administrator |
1995-08-03 - 2023-03-23
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2014-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43 |
||
Administrator |
2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27 |
||
Administrator |
2005-10-27 - 2022-06-27
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-13 - 2022-07-11
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 1 |