Розничная торговля осветительными устройствами и предметами домашнего обихода, не включенных в другие категории
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-03-05 - 2023-03-24
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Cociu M., 53 |
||
Administrator |
2009-12-17 - 2023-03-13
Rîşcani, Alexăndreşti |
||
Administrator |
2006-07-06
Orhei, str. Lăpuşneanu A., 2/2 |
||
Administrator |
2004-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2023-11-10
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2007-08-30 - 2023-03-16
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2023-03-16
Orhei, Butuceni |
||
Administrator |
2008-02-19 - 2023-03-16
Sîngerei, Biruinţa, str. Independenţei, 4 |
||
Administrator |
2009-03-12 - 2023-03-17
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2012-03-23
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2/b |
||
Administrator Administrator |
2015-01-14
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
1999-04-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 5/9 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-05 - 2023-04-07
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2005-08-10 - 2023-03-30
Sîngerei, Alexeuca |
||
Administrator |
2007-03-30 - 2023-03-30
Briceni, str. Komarov Vl., 1 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2024-09-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 28/2 |
||
Administrator |
2011-03-12
Bălţi, Elizaveta, str. Aldea-Teodorovici Ion, 15 |
||
Administrator |
2014-06-05
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 25 |
||
Administrator |
2007-07-11 - 2023-05-29
Cahul, str. Republicii bd., 20/9 |
||
Administrator |
2014-05-26
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
1996-04-17 - 2024-04-23
Cahul, str. Victoriei, 12, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2023-04-13
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 40 |
||
Administrator |
2011-06-21 - 2023-09-05
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2023-09-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 230, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-09 - 2023-04-14
Anenii Noi, Bulboaca, str. Victoriei, 3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2003-09-22
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2006-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2013-10-17
mun. Chişinău, Stăuceni |
||
Administrator |
2006-02-27
Ungheni, str. Coşbuc George, 3 |
||
Administrator |
1993-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 58 |
||
Administrator |
2012-03-28
Bălţi, str. Kopernik Nicolaus, 6 |
||
Administrator |
2000-02-10 - 2023-05-02
Orhei, str. Piatra Neamţ, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-12-19 - 2023-05-03
Rezina, str. Gogol, 36 |
||
Administrator |
1996-05-30
Bălţi, str. Independenţei, 37/A |
||
Administrator |
2008-04-07 - 2023-11-15
mun. Chişinău, Cricova, str. Păcii, 88 |