Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-03-31 - 2019-04-08
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
2014-10-22
Taraclia, Hagichioi |
||
Administrator |
2014-08-21
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
2016-10-21
Taraclia, Salcia |
||
Administrator |
2001-03-30
Rîşcani, Pociumbăuţi |
||
Administrator |
2016-06-16
Taraclia, Musaitu |
||
Administrator |
2004-02-02 - 2024-02-12
Taraclia, Hagichioi |
||
Administrator |
2006-11-28
Ialoveni, Bardar, str. Eminescu Mihai, 9 |
||
Administrator |
2007-10-08 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 146 |
||
Administrator |
1996-11-06 - 2012-01-25
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2012-01-25
Sîngerei, str. Adam G., 22 |
||
Administrator |
2012-03-06
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 |
||
Administrator |
2012-10-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 33 |
||
Administrator |
2004-04-27
Drochia, str. Libertăţii, 32 |
||
Administrator |
2007-12-18
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
2012-08-28
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2006-07-18 - 2017-07-27
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2012-04-06
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-12-25
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2012-01-19
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2012-07-20
Briceni, str. Olimpiiscaia, 3 |
||
Administrator |
2012-10-15
Donduşeni, str. Ştefan cel Mare, 7 |
||
Administrator |
1993-09-27 - 2012-09-17
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-11-02 - 2012-09-17
Teleneşti, str. Renaşterii, 100, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2012-05-11
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1992-08-26 - 2014-04-03
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2013-06-06
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
1999-04-20 - 2019-04-09
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2001-08-14 - 2018-11-22
Căuşeni, Coşcalia, str. Lazo S., 26 |
||
Administrator |
2013-01-04
Hînceşti, str. Păcii, 4/A |
||
Administrator |
2014-05-06
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2018-11-22
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 65 |
||
Administrator |
1997-07-16
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2012-09-10
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
2012-09-26
Orhei, Peresecina, str. Ştefan cel Mare, 2/2 |