Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-09-25 - 2020-01-27
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2002-04-08
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2012-02-20
Drochia, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2012-02-23
Drochia, str. Ureche Gr., 23 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2012-02-24
Drochia, str. Stere C., 20/35 |
||
Administrator |
1993-11-19 - 2012-02-24
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2012-02-23
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2011-12-21
Soroca, str. Stroescu V., 72/4 |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2011-12-12
Soroca, str. Decebal, 16/5 |
||
Administrator |
2011-01-27
Căuşeni, Constantinovca |
||
Administrator |
2011-03-12
Căuşeni, Constantinovca, str. Moscovscaia, 32 |
||
Administrator |
2001-04-24
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1996-04-05
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2011-01-10
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2011-02-17
Ungheni, Hristoforovca |
||
Administrator |
2011-03-24
Ungheni, str. Decebal, 85 |
||
Administrator |
2011-11-04
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 24 |
||
Administrator |
2012-01-05
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2022-01-06
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
2011-08-11
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2008-11-20
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2000-10-16 - 2013-10-16
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2014-04-16
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 11 |
||
Administrator |
2021-06-30
Taraclia, str. Marx Karl, 125 |
||
Administrator |
2011-12-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mavrodi str-la, 8 |
||
Administrator |
2005-06-08
Taraclia, Mirnoe |
||
Administrator |
2005-07-13
Briceni, Bogdăneşti |
||
Administrator |
2004-09-23 - 2024-01-30
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2015-12-14
Taraclia, Ciumai |
||
Lichidator |
2010-09-09 - 2015-05-21
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 146 |
||
Administrator |
2012-01-17
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2009-01-28
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1998-03-10
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2001-05-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2012-03-19
Ialoveni, Pojăreni |