Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-04-11
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator |
2013-06-26 - 2023-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 37 |
||
Administrator |
1998-12-15 - 2014-02-19
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
2011-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 11 |
||
Administrator |
2012-07-09
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-12-27
Taraclia, str. Cotovschi str-la, 7, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-10-24 - 2011-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 300 |
||
Administrator |
2011-06-13
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2012-07-02 - 2024-03-05
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Dimov Ilia, 66 |
||
Administrator |
2015-03-16
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2001-11-12
Leova, Sărata-Răzeşi |
||
Administrator |
2012-02-22 - 2023-12-22
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2021-03-09
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator |
2011-07-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2011-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2004-11-02 - 2013-12-19
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
2014-02-10
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1995-06-07 - 2011-10-20
Orhei, str. Eliberării, 170 |
||
Administrator |
2011-08-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2011-09-05
Anenii Noi, Mereni, str. Zelinski N., 8 |
||
Administrator |
2016-06-27
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2000-02-21
Orhei, Mîrzaci |
||
Administrator |
2014-03-14
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2017-02-06 - 2024-01-25
Taraclia, Tvardiţa |
||
Administrator |
2016-12-15 - 2024-01-24
Taraclia |
||
Administrator |
2006-09-28 - 2012-07-13
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2001-11-05 - 2014-01-17
Leova, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-05-06 - 2024-01-26
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-05-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lazo S., 4 |
||
Administrator |
2004-11-26
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2011-03-18
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2009-07-15
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2018-12-28
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
2013-04-22
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2011-02-03
Făleşti, Năvîrneţ |