Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-04-29
Orhei, str. Nistreană, 17, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Lichidator |
1998-05-12 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Receşti |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2009-05-25
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2009-05-29 - 2010-01-29
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator Lichidator |
1998-08-14 - 2010-06-21
Rezina, str. Viteazul Mihai, 27 |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-13 - 2009-12-04
Teleneşti, Sărătenii Noi |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2011-05-16
Soroca, Trifăuţi |
||
Administrator |
2009-02-26
Floreşti, str. 31 August, 94 |
||
Administrator |
2009-10-15
Drochia, str. Ghica-Vodă, 96 |
||
Administrator |
2009-09-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Păcii, 86 |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2020-07-07
Orhei, str. Negruzzi C., 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator |
2010-09-28 - 2017-03-01
Rîşcani, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2009-02-09
Nisporeni, str. Haiducilor, 5 |
||
Administrator |
2007-06-21
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
2013-09-26
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
1996-05-06 - 2009-05-18
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator Lichidator |
1994-05-26 - 2009-12-14
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-29 - 2009-12-14
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2009-04-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Konev Ivan, 4 |
||
Administrator |
1993-11-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 279 |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2009-09-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Zapadnîi, 3 |
||
Administrator |
2007-07-18
Anenii Noi, Socoleni |
||
Administrator |
2009-12-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 184 |
||
Administrator |
2003-02-11
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
2010-12-02
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2013-12-17 - 2024-03-26
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2003-12-18 - 2024-03-20
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2003-12-18 - 2024-03-20
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2003-04-02 - 2024-03-20
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2001-05-27 - 2024-03-27
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2004-06-08 - 2024-03-27
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2009-02-16 - 2024-03-27
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2001-03-10 - 2024-03-27
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2001-08-02 - 2024-03-27
Teleneşti, Ordăşei |
||
Administrator |
2010-01-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 7, ap.(of.) 5 |