Фруктовая культура
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-03-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Novostroi, 5 |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2020-04-17
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2011-10-12
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2013-04-22 - 2019-07-17
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2003-03-26
Hînceşti, Cărpineni, str. Pădurilor, 127 |
||
Administrator Lichidator |
1996-07-18 - 2020-11-13
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2012-01-23 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Bozienilor şos., 1 |
||
Administrator |
2000-02-17
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2012-06-29
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2004-08-05
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1999-03-23
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2003-06-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 67 |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-30 - 2006-03-30
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2007-10-11
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 107 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
2002-06-04 - 2007-12-10
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2001-02-14
Orhei, str. Mahu Vasile, 151 |
||
Administrator |
2008-11-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23 |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1 |
||
Administrator |
1997-09-16
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 106, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/3, ap.(of.) 29 |
||
Întreprinderea Individuală NACU ANATOLIE Lichidator Administrator |
2002-04-17 - 2011-05-10
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator |
2010-03-26
Ialoveni, Costeşti |
||
Întreprinderea Individuală CAZMALÎ NICOLAI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-09-26 - 2014-02-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Lichidator |
2012-01-20 - 2016-03-04
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2018-12-13
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1994-09-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-03-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-05-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 16, ap.(of.) 41 |
||
Lichidator Administrator |
2013-10-29 - 2018-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Basarabiei, 8 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-07-28
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-12-19
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2013-06-27
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 24 |
||
Administrator |
2009-07-17
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2004-02-24
Făleşti, Scumpia |