|
|
2005-07-07 - 2020-11-30
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 11
|
|
|
|
2007-05-10 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 4
|
|
|
|
2011-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-01-24 - 2019-02-18
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 41
|
|
|
|
2017-04-10
Edineţ, Cupcini, str. Chişinău, 43
|
|
|
|
2006-07-26 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Roşiori, 20
|
|
|
|
2017-09-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37
|
|
|
|
2013-08-28 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 14/1
|
|
|
|
2017-07-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17
|
|
|
|
2017-11-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Moşilor, 9/1
|
|
|
|
2015-07-24 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Izmail, 88, ap.(of.) 20A
|
|
|
|
2015-07-07 - 2022-03-18
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2012-10-04 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4/A
|
|
|
|
2011-07-01
Rezina, Ţareuca
|
|
|
|
1995-12-15 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sf.Gheorghe, 3
|
|
|
|
2012-03-15
Cantemir, Cania, str. Păcii
|
|
|
|
2021-02-05
Nisporeni, Cristeşti
|
|
|
|
2013-10-22 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 20
|
|
|
|
2013-10-01 - 2019-10-03
Ocniţa, Naslavcea
|
|
|
|
2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/2, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2016-07-15 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 20, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2016-12-07 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/5, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2016-12-07 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/5, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2021-08-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 38/3, ap.(of.) 120
|
|
|
|
2013-04-15 - 2020-02-24
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 73
|
|
|
|
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2000-11-21
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 106
|
|
|
|
2007-05-07 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/1, ap.(of.) 3
|
|
|
CERNEI IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-03-31 - 2020-02-25
Donduşeni, Pocrovca
|
|
|
|
2002-05-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi
|
|
|
|
2011-08-08 - 2019-12-20
Soroca, str. Romaniţei, 10
|
|
|
|
2011-03-16 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2013-01-10 - 2023-04-03
Glodeni, Balatina
|
|
|
|
2012-07-19 - 2019-12-26
Edineţ, str. Stamati C., 4
|
|
|
|
2000-10-25 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 99
|
|