Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-13
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1993-06-18
Orhei, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Administrator |
1998-10-06
Orhei, str. Neculce Ion, 31 |
||
Administrator |
1996-01-09
Rezina, str. Matrosov, 4/1 |
||
Administrator |
1995-11-29
Rezina, str. Păcii, 38 |
||
Administrator |
1993-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 108/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator Lichidator |
2004-03-15 - 2020-05-22
Rezina, Ciorna, str. Fîntînilor, 3 |
||
Administrator |
2006-07-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 120 |
||
Administrator |
1995-08-24 - 2020-01-17
Rezina, str. Tcacenco, 15 |
||
Administrator |
1993-04-28
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1996-05-24
Rezina, str. 27 August, 64 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2020-02-21
Şoldăneşti, str. Regiei, 71 |
||
Administrator |
1997-01-30
Rezina, str. Eminescu Mihai, 34 |
||
Administrator |
2004-02-20
Drochia |
||
Administrator |
2021-09-29
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2004-03-01
Soroca, str. Luceafărul, 12, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2004-03-01
Drochia, Miciurin, str. <, ap.(of.) 02524771 |
||
Administrator |
1997-09-05
Drochia, str. Independenţei bd., 2 |
||
Administrator |
2004-04-07
Soroca, str. Traian, 17 |
||
Administrator |
2004-04-08
Floreşti, Caşunca |
||
Administrator |
1994-01-26
Soroca, str. Calea Bălţului, 108 |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2019-09-11
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2004-05-14
Drochia, str. Valea Curechiului, 23/A |
||
Administrator |
2004-05-26
Soroca, str. Luceafărul, 7, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2004-06-07
Bălţi, str. Gagarin Iuri str-la, 2 |
||
Administrator |
2004-08-23
Drochia, str. Hotin, 3/6 |
||
Administrator |
2004-08-25 - 2023-10-10
Drochia, str. Topârceanu George, 49 |
||
Administrator |
2004-09-09
Soroca, str. Cibotari Maria, 39 |
||
Administrator |
2004-09-17
Soroca, str. Renaşterii, 1 |
||
Administrator |
2004-09-22
Soroca, Vasilcău |
||
Administrator |
2004-11-01 - 2021-03-22
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1995-12-20
Floreşti, str. Dacia, 6 |
||
Administrator |
1999-02-17
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
1996-05-23 - 2019-09-11
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 1 |
||
Administrator |
2004-07-19
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 5 |