Road freight transport
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-09-17
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
2008-09-16 - 2023-02-21
Cantemir, Bobocica |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2023-02-21
Floreşti, str. Mateevici A., 29, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2009-03-20 - 2023-02-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 38 |
||
Administrator |
2004-09-03 - 2023-02-09
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2015-01-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 142 |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-03 - 2023-02-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Duminica Mare, 1 |
||
Administrator |
2014-04-04
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 23 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-15 - 2023-02-10
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
2014-01-10
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
1998-03-24
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-07
Basarabeasca, Abaclia, str. Independenţei, 20 |
||
Administrator |
2014-07-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21 |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2023-12-08
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1998-07-29 - 2024-01-30
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
2003-09-23 - 2023-05-23
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator |
2002-02-07 - 2023-02-13
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
1998-06-03 - 2023-02-10
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2004-08-02 - 2023-02-10
Floreşti, Ivanovca |
||
Administrator |
2004-08-24 - 2023-02-10
Floreşti, str. Lazo S., 28 |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2023-02-10
Floreşti, str. Independenţei, 26 |
||
Administrator |
2008-10-14 - 2023-02-10
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
2009-11-06 - 2023-02-09
Drochia, str. 27 August, 28, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2012-01-30 - 2023-02-10
Drochia, str. Mircea cel Bătrîn, 3 |
||
Administrator |
2009-10-07 - 2023-02-13
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2006-08-15 - 2023-02-14
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sadovaia, 92 |
||
Administrator |
2002-09-25 - 2023-02-10
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-06 - 2023-05-24
Bălţi, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2005-04-22 - 2023-02-14
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 111 |
||
Administrator |
2007-08-13 - 2023-02-14
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator Lichidator |
1997-11-27 - 2024-05-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 14/2 |
||
Administrator |
2003-07-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/4, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2000-08-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 102 |
||
Administrator |
2010-09-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 7 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-07 - 2023-02-15
Bălţi, str. Odesa, 14 |